JORDI CREHUET SELLES
Informe ejecutivo de JORDI CREHUET SELLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JORDI CREHUET SELLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORN CRESELL SL | Administrador Unico | 01/08/2022 | |
GRUP CRESELL GIRONA SL | Administrador Unico | 07/08/2019 |
VINCULACIONES DE JORDI CREHUET SELLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI CREHUET SELLES
Empresa: FORN CRESELL SL
Administrador Unico
- Jordi Crehuet Selles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 72, S 8, H GI 10509, I/A 11 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
Empresa: FORN CRESELL SL
Consejero
- Amelia Crehuet Selles
- Jordi Crehuet Perez
- Jordi Crehuet Selles
- Patricia Crehuet Perez
Presidente
- Jordi Crehuet Selles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 72, S 8, H GI 10509, I/A 11 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
Empresa: GRUP CRESELL GIRONA SL
Administrador Unico
- Jordi Crehuet Selles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 223, S 8, H GI 59576, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-17
Empresa: GRUP CRESELL GIRONA SL
Consejero
- Amelia Crehuet Selles
- Jordi Crehuet Perez
- Jordi Crehuet Selles
- Patricia Crehuet Perez
Presidente
- Jordi Crehuet Selles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 223, S 8, H GI 59576, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-17
Empresa: GRUP CRESELL GIRONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
- Amelia Crehuet Selles
- Jordi Crehuet Perez
- Jordi Crehuet Selles
- Patricia Crehuet Perez
Presidente
- Jordi Crehuet Selles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 219, S 8, H GI 59576, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-17
Información de JORDI CREHUET SELLES
Mostramos los datos de JORDI CREHUET SELLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI CREHUET SELLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos