AMELIA CREHUET SELLES
Informe ejecutivo de AMELIA CREHUET SELLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMELIA CREHUET SELLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORN CRESELL SL | Secretario | 01/08/2022 | |
FORN CRESELL SL | Consejero | 01/08/2022 | |
FORN CRESELL SL | Apoderado Solidario | 01/08/2022 | |
GRUP CRESELL GIRONA SL | Apoderado Solidario | 30/12/2015 | 24/05/2022 |
GRUP CRESELL GIRONA SL | Secretario | 30/12/2015 | 07/08/2019 |
GRUP CRESELL GIRONA SL | Consejero | 30/12/2015 | 07/08/2019 |
VINCULACIONES DE AMELIA CREHUET SELLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMELIA CREHUET SELLES
Empresa: FORN CRESELL SL
Apoderado Solidario
- Amelia Crehuet Selles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 72, S 8, H GI 10509, I/A 12 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
Empresa: FORN CRESELL SL
Consejero
- Amelia Crehuet Selles
- Jordi Crehuet Perez
- Jordi Crehuet Selles
- Patricia Crehuet Perez
Presidente
Secretario
- Amelia Crehuet Selles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 72, S 8, H GI 10509, I/A 11 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
Empresa: GRUP CRESELL GIRONA SL
Apoderado Solidario
- Amelia Crehuet Selles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 224, S 8, H GI 59576, I/A 3 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-17
Empresa: GRUP CRESELL GIRONA SL
Consejero
- Amelia Crehuet Selles
- Jordi Crehuet Perez
- Jordi Crehuet Selles
- Patricia Crehuet Perez
Presidente
Secretario
- Amelia Crehuet Selles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 223, S 8, H GI 59576, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-17
Empresa: GRUP CRESELL GIRONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Amelia Crehuet Selles
Consejero
- Amelia Crehuet Selles
- Jordi Crehuet Perez
- Jordi Crehuet Selles
- Patricia Crehuet Perez
Presidente
Secretario
- Amelia Crehuet Selles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 219, S 8, H GI 59576, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-17
Información de AMELIA CREHUET SELLES
Mostramos los datos de AMELIA CREHUET SELLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMELIA CREHUET SELLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos