JOHN THOMAS MORAN
Informe ejecutivo de JOHN THOMAS MORAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOHN THOMAS MORAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADTEC SL | Administrador Solidario | 14/01/2019 | 23/05/2024 |
TRADTEC SL | Administrador Unico | 28/04/2010 | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE JOHN THOMAS MORAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHN THOMAS MORAN
Empresa: TRADTEC SL
Administrador Solidario
- Barrachina Sanz Monica
- John Thomas Moran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23621, I/A 12 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: TRADTEC SL
Administrador Solidario
- Barrachina Sanz Monica
- John Thomas Moran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21531 , F 94, S 8, H B 23621, I/A 7 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: TRADTEC SL
Administrador Unico
- John Thomas Moran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21531 , F 94, S 8, H B 23621, I/A 7 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: TRADTEC SL
Administrador Unico
- John Thomas Moran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21531 , F 93, S 8, H B 23621, I/A 5 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08
Información de JOHN THOMAS MORAN
Mostramos los datos de JOHN THOMAS MORAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHN THOMAS MORAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos