BARRACHINA SANZ MONICA
Informe ejecutivo de BARRACHINA SANZ MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRACHINA SANZ MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADTEC SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
TRADTEC SL | Apoderado | 28/04/2010 |
VINCULACIONES DE BARRACHINA SANZ MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRACHINA SANZ MONICA
Empresa: TRADTEC SL
Administrador Unico
- Barrachina Sanz Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23621, I/A 12 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: TRADTEC SL
Administrador Solidario
- Barrachina Sanz Monica
- John Thomas Moran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23621, I/A 12 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: TRADTEC SL
Administrador Solidario
- Barrachina Sanz Monica
- John Thomas Moran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21531 , F 94, S 8, H B 23621, I/A 7 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: TRADTEC SL
Apoderado
- Barrachina Sanz Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21531 , F 93, S 8, H B 23621, I/A 6 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08
Información de BARRACHINA SANZ MONICA
Mostramos los datos de BARRACHINA SANZ MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRACHINA SANZ MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos