JOAQUIN PADRO GIBERT
Informe ejecutivo de JOAQUIN PADRO GIBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JOAQUIN PADRO GIBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOPALAU SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 01/10/2012 | 19/11/2018 |
MARIGEM SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/10/2017 | |
MARIGEM SL | Consejero | 27/10/2017 | |
FUR-AFERS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/10/2017 | |
FUR-AFERS SL | Consejero | 16/10/2017 | |
PROMOPALAU SA | Consejero | 01/10/2012 | 18/03/2016 |
LLARS D'EMPORDA SA | Administrador Solidario | 24/11/2010 | 02/04/2014 |
PINTURES M VICH SA | Consejero | 08/05/2009 | 28/03/2014 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN PADRO GIBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN PADRO GIBERT
Empresa: MARIGEM SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 55, S 8, H GI 1239, I/A 11 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-17
Empresa: FUR-AFERS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 129, S 8, H GI 13391, I/A 5 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-17
Empresa: PROMOPALAU SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 157, S 8, H GI 10840, I/A 15 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-17
Empresa: LLARS D'EMPORDA SA
Administrador Solidario
- Joaquin Padro Gibert
- Josep Company Molar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 169, S 8, H GI 5814, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-17
Empresa: PINTURES M VICH SA
Consejero
- Carmen Pascual Coris
- Joaquin Padro Gibert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 174, S 8, H GI 10882, I/A 16 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-17
Empresa: PROMOPALAU SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 156, S 8, H GI 10840, I/A 12 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-17
Empresa: LLARS D'EMPORDA SA
Administrador Solidario
- Joaquin Padro Gibert
- Josep Company Molar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 169, S 8, H GI 5814, I/A 10 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-17
Empresa: PINTURES M VICH SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carmen Pascual Coris
- Joaquin Padro Gibert
- Jordi Vich Pascual
- Miquel Vich Pascual
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 174, S 8, H GI 10882, I/A 15 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-17
Información de JOAQUIN PADRO GIBERT
Mostramos los datos de JOAQUIN PADRO GIBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN PADRO GIBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos