GIRQUATRE SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social GIRQUATRE SL
CIF B17403007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GIRQUATRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIRQUATRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francesc Xavier Canals More | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
GEMFRANC SL | Administrador Solidario | 29/12/2009 | 11/01/2021 |
PROMAFERS SL | Administrador Solidario | 29/12/2009 | 11/01/2021 |
Angel Brea Melus | Administrador Solidario | 29/12/2009 | |
Jordi Juanhuix Soles | Administrador Solidario | 29/12/2009 |
ACTOS BORME DE GIRQUATRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H GI 13047, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H GI 13047, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H GI 13047, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H GI 13047, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H GI 13047, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-158-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H GI 13047, I/A 5 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 51, S 8, H GI 13047, I/A 5 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-180-17