JOAN MANEL ROIG TOMAS
Informe ejecutivo de JOAN MANEL ROIG TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOAN MANEL ROIG TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTSELVA SA | Administrador Concursal | 25/06/2009 | 23/07/2019 |
IURIS 9 ADVOCATS COMPLIANCE SLP | Soc.Prof. | 25/01/2016 | 07/10/2016 |
VINCULACIONES DE JOAN MANEL ROIG TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAN MANEL ROIG TOMAS
Empresa: FONTSELVA SA
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL DE GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS PEINADO DOMINGUEZ
Fecha de Resolución:04/05/2009
Número Procedimiento Concursal:365/2009
Datos Registrales:
Tomo:
338
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-1083
Inscripción:
27
Fecha Inscripción23/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 92, S 8, H GI 1083, I/A 27 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-17
Empresa: IURIS 9 ADVOCATS I ECONOMISTES SLP
Soc.Prof.
- Joan Manel Roig Tomas
- Joel Mañas Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 144, S 8, H GI 44365, I/A 11 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-17
Empresa: IURIS 9 ADVOCATS I ECONOMISTES SLP
Soc.Prof.
- Joan Manel Roig Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 143, S 8, H GI 44365, I/A 7 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-17
Empresa: FONTSELVA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FONTSELVA SA
Nif:A17033002
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Joan Manel Roig Tomas
Juzgado:MERCANTIL DE GIRONA
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS PEINADO DOMINGUEZ
Fecha de Resolución:04/05/2009
Número Procedimiento Concursal:365/2009
Datos Registrales:
Tomo:
338
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-1083
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/06/2009
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 92, S 8, H GI 1083, I/A A (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-17
Información de JOAN MANEL ROIG TOMAS
Mostramos los datos de JOAN MANEL ROIG TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAN MANEL ROIG TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos