JOAN CAMPMAJO TRAMUNT
Informe ejecutivo de JOAN CAMPMAJO TRAMUNT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOAN CAMPMAJO TRAMUNT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN SOLUTIONS COSTA BRAVA SL | Administrador Solidario | 22/07/2024 | |
COSTA BRAVA ECO-ASSETS SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
BUSTRUCK PARKINGS SL | Apoderado | 21/08/2023 | |
ACIN RECYCLING METALS SL | Apoderado | 21/07/2023 | |
KAMPMAS BROTHERS HOLDING SL | Administrador Solidario | 15/06/2021 | |
FERRALLES I METALS SILS SL | Administrador Unico | 26/04/2018 | |
ACTIVIDADES INTEGRALES COSTA BRAVA SL | Apoderado | 30/11/2012 |
VINCULACIONES DE JOAN CAMPMAJO TRAMUNT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAN CAMPMAJO TRAMUNT
Empresa: GREEN SOLUTIONS COSTA BRAVA SL
Administrador Solidario
- Joan Campmajo Tramunt
- Marcos Antonio Manzanares Miras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75014, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-17
Empresa: COSTA BRAVA ECO-ASSETS SL
Administrador Solidario
- Joan Campmajo Tramunt
- Marcos Antonio Manzanares Miras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75004, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-17
Empresa: BUSTRUCK PARKINGS SL
Apoderado
- Joan Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 112, S 8, H GI 68566, I/A 3 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-17
Empresa: ACIN RECYCLING METALS SL
Apoderado
- Joan Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 64, S 8, H GI 72907, I/A 3 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-17
Empresa: ACIN RECYCLING METALS SL
Apoderado
- Joan Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 63, S 8, H GI 72907, I/A 2 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-17
Empresa: KAMPMAS BROTHERS HOLDING SL
Administrador Solidario
- Gerard Campmajo Tramunt
- Joan Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 206, S 8, H GI 67978, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-17
Empresa: FERRALLES I METALS SILS SL
Administrador Unico
- Joan Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 220, S 8, H GI 36542, I/A 4 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-17
Apoderado
- Joan Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 208, S 8, H GI 53724, I/A 2 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-17
Información de JOAN CAMPMAJO TRAMUNT
Mostramos los datos de JOAN CAMPMAJO TRAMUNT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAN CAMPMAJO TRAMUNT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos