GERARD CAMPMAJO TRAMUNT
Informe ejecutivo de GERARD CAMPMAJO TRAMUNT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GERARD CAMPMAJO TRAMUNT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSTRUCK PARKINGS SL | Administrador Unico | 21/08/2023 | |
ACIN RECYCLING METALS SL | Administrador Unico | 21/07/2023 | |
ACTIVIDADES INTEGRALES COSTA BRAVA SL | Apoderado | 11/07/2022 | |
KAMPMAS BROTHERS HOLDING SL | Administrador Solidario | 15/06/2021 |
VINCULACIONES DE GERARD CAMPMAJO TRAMUNT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERARD CAMPMAJO TRAMUNT
Empresa: BUSTRUCK PARKINGS SL
Administrador Unico
- Gerard Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 112, S 8, H GI 68566, I/A 2 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-17
Empresa: ACIN RECYCLING METALS SL
Administrador Unico
- Gerard Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 61, S 8, H GI 72907, I/A 1 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-17
Apoderado
- Gerard Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 209, S 8, H GI 53724, I/A 7 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-17
Administrador Unico
- Gerard Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 209, S 8, H GI 53724, I/A 6 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-17
Empresa: KAMPMAS BROTHERS HOLDING SL
Administrador Solidario
- Gerard Campmajo Tramunt
- Joan Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 206, S 8, H GI 67978, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-17
Administrador Unico
- Gerard Campmajo Tramunt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 205, S 8, H GI 53724, I/A 1 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-17
Información de GERARD CAMPMAJO TRAMUNT
Mostramos los datos de GERARD CAMPMAJO TRAMUNT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERARD CAMPMAJO TRAMUNT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos