JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA
Informe ejecutivo de JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUB 106 SA | Administrador Solidario | 22/01/2021 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 10 N (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 10 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 9 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Información de JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA
Mostramos los datos de JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ VAZQUEZ JACINTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos