BLANCO SANZ JOSE
Informe ejecutivo de BLANCO SANZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE BLANCO SANZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO SANZ JOSE
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 10 N (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 10 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: PUB 106 SA
Administrador Solidario
- Blanco Sanz Jose
- Jimenez Vazquez Jacinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 88, S 8, H B 40494, I/A 9 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Información de BLANCO SANZ JOSE
Mostramos los datos de BLANCO SANZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO SANZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos