JIMENEZ MARTIN CONCEPCION
Informe ejecutivo de JIMENEZ MARTIN CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ MARTIN CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVC CONSULTORES DE EMPRESA SL | Administrador Solidario | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ MARTIN CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ MARTIN CONCEPCION
Empresa: NEGOCIOS VARIOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Jimenez Ana Maria
- Garcia Jimenez Eva Maria
- Jimenez Martin Concepcion
- Rivero Mellado Bernabe
- Rivero Mellado Jesus
- Rivero Serrano Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213, L 42, F 223, S 8, H CC 730, I/A 12 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-10
Empresa: NEGOCIOS VARIOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Jimenez Ana Maria
- Garcia Jimenez Eva Maria
- Jimenez Martin Concepcion
- Rivero Mellado Bernabe
- Rivero Mellado Jesus
- Rivero Serrano Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213, L 42, F 155, S 8, H CC 730, I/A 11 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-10
Empresa: NEGOCIOS VARIOS SA
Consejero
- Garcia Jimenez Ana Maria
- Garcia Jimenez Eva
- Jimenez Martin Concepcion
- Rivero Mellado Jesus
- Rivero Mellado Jose Maria
- Rivero Nevado Bernabe
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213, L 42, F 155, S 8, H CC 730, I/A 11 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-10
Empresa: NEGOCIOS VARIOS SA
Apoderado
Consejero
- Garcia Jimenez Ana Maria
- Garcia Jimenez Eva
- Jimenez Martin Concepcion
- Rivero Mellado Jesus
- Rivero Mellado Jose Maria
- Rivero Nevado Bernabe
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213, L 42, F 154, S 8, H CC 730, I/A 10 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-10
Empresa: AVC CONSULTORES DE EMPRESA SL
Administrador Solidario
- Angulo Perez Julian Jesus
- Jimenez Martin Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 188, S 8, H M 95511, I/A 7 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Empresa: AVC CONSULTORES DE EMPRESA SL
Administrador Unico
- Jimenez Martin Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 188, S 8, H M 95511, I/A 7 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Información de JIMENEZ MARTIN CONCEPCION
Mostramos los datos de JIMENEZ MARTIN CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ MARTIN CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos