ANGULO PEREZ JULIAN JESUS
Informe ejecutivo de ANGULO PEREZ JULIAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGULO PEREZ JULIAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGULPER SA | Apoderado | 14/10/2021 | |
AVC CONSULTORES DE EMPRESA SL | Administrador Solidario | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE ANGULO PEREZ JULIAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGULO PEREZ JULIAN JESUS
Empresa: ANGULPER SA
Apoderado
- Angulo Perez Julian Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 153, S 8, H M 48039, I/A 13 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Liquidador
- Angulo Perez Julian Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24552 , F 44, S 8, H M 441808, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Administrador Unico
- Angulo Perez Julian Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24552 , F 44, S 8, H M 441808, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Liquidador
- Angulo Perez Julian Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 62, S 8, H M 382313, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Administrador Unico
- Angulo Perez Julian Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 62, S 8, H M 382313, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Empresa: AVC CONSULTORES DE EMPRESA SL
Administrador Solidario
- Angulo Perez Julian Jesus
- Jimenez Martin Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 188, S 8, H M 95511, I/A 7 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Información de ANGULO PEREZ JULIAN JESUS
Mostramos los datos de ANGULO PEREZ JULIAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGULO PEREZ JULIAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos