JIMENEZ GORDON CARLOS
Informe ejecutivo de JIMENEZ GORDON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ GORDON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | Apoderado Solidario | 27/01/2012 | 30/03/2012 |
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | Apoderado | 28/02/2011 | 30/03/2012 |
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | Apoderado | 09/12/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GORDON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GORDON CARLOS
Empresa: BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
Apoderado Solidario
- Jimenez Gordon Carlos
Apoderado
- Jimenez Gordon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 56, S 8, H M 304017, I/A 27 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-28
Empresa: BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
Apoderado Solidario
- Gamo Ruiz Pedro
- Jimenez Gordon Carlos
- Morcillo Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 52, S 8, H M 304017, I/A 25 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17662 , F 126, S 8, H M 304017, I/A 23 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-28
Empresa: BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17662 , F 125, S 8, H M 304017, I/A 21 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Información de JIMENEZ GORDON CARLOS
Mostramos los datos de JIMENEZ GORDON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GORDON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos