FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE
Informe ejecutivo de FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Apoderado Solidario | 21/11/2018 | |
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Apoderado Solidario | 14/11/2018 |
VINCULACIONES DE FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38227 , F 160, S 8, H M 680226, I/A 11 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
- Pastrana Rodriguez-avello Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38227 , F 158, S 8, H M 680226, I/A 9 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38227 , F 154, S 8, H M 680226, I/A 4 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Apoderado
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 167, S 8, H M 604832, I/A 33 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
R.L.C.Per.S.
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 162, S 8, H M 604832, I/A 30 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Apoderado
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 151, S 8, H M 604832, I/A 8 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
R.L.C.Per.S.
- Benlloch Fernandez Cuesta Vicente
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33603 , F 140, S 8, H M 604832, I/A 1 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Empresa: BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
Apoderado
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
Director General
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28428 , F 57, S 8, H M 304017, I/A 31 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
Apoderado
- Feito Lopez Valentin Ruben
- Fierros Sanchez Cuenca Jose
- Gamo Ruiz Pedro
- Gayo Gonzalez Ana Maria
- Jimenez Gordon Carlos
- Lopez Lira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17662 , F 126, S 8, H M 304017, I/A 23 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-28
Información de FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE
Mostramos los datos de FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIERROS SANCHEZ CUENCA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos