JIMENEZ CHAVES SOLEDAD
Informe ejecutivo de JIMENEZ CHAVES SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ CHAVES SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL | Administrador Unico | 18/01/2023 | |
VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL | Socio Unico | 18/01/2023 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CHAVES SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CHAVES SOLEDAD
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Unico
- Jimenez Chaves Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 4 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 4 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Socio Único
- Jimenez Chaves Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
- Orgaz Serrano Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
- Orgaz Serrano Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 161, S 8, H M 642609, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Información de JIMENEZ CHAVES SOLEDAD
Mostramos los datos de JIMENEZ CHAVES SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CHAVES SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos