DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL | Administrador Solidario | 25/05/2017 | 18/01/2023 |
VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2017 | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 4 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
- Orgaz Serrano Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 162, S 8, H M 642609, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: VERDURITAS VERDURAS Y OLE SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Moreno Maria Antonia
- Jimenez Chaves Soledad
- Orgaz Serrano Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35758 , F 161, S 8, H M 642609, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Información de DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CRUZ MORENO MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos