JAVIER AGUILAR CONESA
Informe ejecutivo de JAVIER AGUILAR CONESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE JAVIER AGUILAR CONESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER AGUILAR CONESA
Empresa: EL MOLINAR-CONESA SL
Consejero
- Javier Aguilar Conesa
Secretario
- Javier Aguilar Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 99, S 8, H MU 47370, I/A 12 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-30
Empresa: EL MOLINAR-CONESA SL
Apoderado
- Javier Aguilar Conesa
Consejero Delegado
Consejero
- Fernando Conesa Cegarra
- Javier Aguilar Conesa
- Juan Ignacio Conesa Cegarra
Presidente
Secretario
- Javier Aguilar Conesa
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 212, S 8, H MU 47370, I/A 11 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-30
Empresa: EL MOLINAR-CONESA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Javier Aguilar Conesa
- Juan Ignacio Conesa Cegarra
- Pedro Luis Conesa Cegarra
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 212, S 8, H MU 47370, I/A 11 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-30
Empresa: COMPLEJOS COSTA MEDITERRANEO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMPLEJOS COSTA MEDITERRANEO SL
Nif:B73295404
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Javier Aguilar Conesa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:CONCEPCION MONERRI GUILLEN
Fecha de Resolución:01/02/2011
Número Procedimiento Concursal:309/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2077
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-48847
Inscripción:
11
Fecha Inscripción01/04/2016
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 30, S 8, H MU 48847, I/A 11 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Empresa: COMPLEJOS COSTA MEDITERRANEO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMPLEJOS COSTA MEDITERRANEO SL
Nif:B73295404
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Javier Aguilar Conesa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:CONCEPCION MONERRI GUILLEN
Fecha de Resolución:01/02/2011
Número Procedimiento Concursal:309/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2077
Libro:
0
Folio:
29
Hoja:
8-48847
Inscripción:
A
Fecha Inscripción15/02/2011
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 29, S 8, H MU 48847, I/A A (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-30
Información de JAVIER AGUILAR CONESA
Mostramos los datos de JAVIER AGUILAR CONESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER AGUILAR CONESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos