JAUME MASCARELL SARAROLS
Informe ejecutivo de JAUME MASCARELL SARAROLS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAUME MASCARELL SARAROLS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONASTRUCH SA | Apoderado | 31/12/2008 | |
PROMOCIONS SALT IXENT SL | Apoderado | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE JAUME MASCARELL SARAROLS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUME MASCARELL SARAROLS
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
- Jaume Mascarell Sararols
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 139, S 8, H GI 3731, I/A 21 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-17
Empresa: PROMOCIONS SALT IXENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
- Jaume Mascarell Sararols
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 109, S 8, H GI 6178, I/A 15 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
- Jaume Mascarell Sararols
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 139, S 8, H GI 3731, I/A 20 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
- Jaume Mascarell Sararols
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 139, S 8, H GI 3731, I/A 20 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
- Jaume Mascarell Sararols
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 182, S 8, H GI 3731, I/A 19 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-17
Empresa: PROMOCIONS SALT IXENT SL
Apoderado
- Jaume Mascarell Sararols
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 109, S 8, H GI 6178, I/A 14 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-17
Empresa: PROMOCIONS SALT IXENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
- Jaume Mascarell Sararols
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 108, S 8, H GI 6178, I/A 13 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Apoderado
- Jaume Mascarell Sararols
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 182, S 8, H GI 3731, I/A 18 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Administrador Solidario
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 180, S 8, H GI 3731, I/A 17 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-17
Información de JAUME MASCARELL SARAROLS
Mostramos los datos de JAUME MASCARELL SARAROLS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUME MASCARELL SARAROLS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos