ANA SOLE JARQUE
Informe ejecutivo de ANA SOLE JARQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANA SOLE JARQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONASTRUCH SA | Consejero | 30/07/2020 | 16/01/2024 |
PROMOCIONS SALT IXENT SL | Consejero | 31/12/2008 | 28/11/2023 |
BONASTRUCH SA | Consejero | 09/10/2014 | 30/07/2020 |
BONASTRUCH SA | Consejero | 31/12/2008 | 09/10/2014 |
VINCULACIONES DE ANA SOLE JARQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA SOLE JARQUE
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 139, S 8, H GI 3731, I/A 21 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-17
Empresa: PROMOCIONS SALT IXENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 109, S 8, H GI 6178, I/A 15 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 139, S 8, H GI 3731, I/A 20 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 139, S 8, H GI 3731, I/A 20 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 182, S 8, H GI 3731, I/A 19 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaime Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 182, S 8, H GI 3731, I/A 19 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-17
Empresa: PROMOCIONS SALT IXENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaume Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 108, S 8, H GI 6178, I/A 13 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-17
Empresa: BONASTRUCH SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Sole Jarque
- Jaime Mascarell Sararols
- Josep Mascarell Sole
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 180, S 8, H GI 3731, I/A 17 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-17
Información de ANA SOLE JARQUE
Mostramos los datos de ANA SOLE JARQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA SOLE JARQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos