IRWIN KIRSI CHRISTINA
Informe ejecutivo de IRWIN KIRSI CHRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IRWIN KIRSI CHRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AHORROVIDA 2 FP | Miem.Com.Ctr | 05/01/2015 | 31/10/2022 |
CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX ESPAÑA SV SA | Apoderado | 23/02/2011 | 18/09/2013 |
VINCULACIONES DE IRWIN KIRSI CHRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRWIN KIRSI CHRISTINA
Empresa: AHORROVIDA 2 FP
Miem.Com.Ctr
- Irwin Kirsi Christina
- Sierra Alcala Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 157, S 8, H M 8528, I/A 32 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: AHORROVIDA 2 FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Ramos David
- Irwin Kirsi Christina
- Pardo Bragado Rafael
- Sierra Alcala Diego
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 157, S 8, H M 8528, I/A 29 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Empresa: AHORROVIDA 2 FP
Miem.Com.Ctr
- Aranguren Gutierrez Carlos
- Fernandez Ramos David
- Irwin Kirsi Christina
- Pardo Bragado Rafael
- Sierra Alcala Diego
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 155, S 8, H M 8528, I/A 26 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 71, S 8, H M 54199, I/A 93 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 64, S 8, H M 54199, I/A 81 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Información de IRWIN KIRSI CHRISTINA
Mostramos los datos de IRWIN KIRSI CHRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRWIN KIRSI CHRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos