CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR
Informe ejecutivo de CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STIFEL EUROPE BANK AG | R.C.P.SolMan | 02/12/2013 | 26/09/2016 |
STIFEL EUROPE BANK AG | Apoderado | 04/12/2013 | 26/09/2016 |
CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX ESPAÑA SV SA | Apoderado | 23/02/2011 | 18/09/2013 |
FIDENTIIS GESTION SGIIC SA | Consejero | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR
Empresa: MAINFIRST BANK AG
Apoderado
- Correia Da Silva Filipe Miguel De Avelar
- Garrudo Da Mota Guedes Rui Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31506 , F 184, S 8, H M 567076, I/A 3 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Empresa: MAINFIRST BANK AG
R.C.P.SolMan
- Correia Da Silva Filipe Miguel De Avelar
- Garrudo Da Mota Guedes Rui Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31506 , F 184, S 8, H M 567076, I/A 3 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Empresa: MAINFIRST BANK AG
Apoderado
- Correia Da Silva Filipe Miguel De Avelar
- Garrudo Da Mota Guedes Rui Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31506 , F 182, S 8, H M 567076, I/A 2 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
Empresa: MAINFIRST BANK AG
R.C.P.SolMan
- Correia Da Silva Filipe Miguel De Avelar
- Garrudo Da Mota Guedes Rui Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31506 , F 181, S 8, H M 567076, I/A 1 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Apoderado
- Correia Da Silva Filipe Miguel De Avelar
- Fabregas Sasiain Juan Evaristo
- Irwin Kirsi Christina
- Magirena Varela Victoria
- Patillet Bertrand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 71, S 8, H M 54199, I/A 93 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 64, S 8, H M 54199, I/A 81 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: SIITNEDIF SGIIC SA
Consejero
- Correia Da Silva Filipe Miguel De Avelar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23649 , F 10, S 8, H M 424377, I/A 7 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Información de CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR
Mostramos los datos de CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREIA DA SILVA FILIPE MIGUEL DE AVELAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos