IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LURPEZ19 SL | Secretario | 07/01/2020 | |
LURPEZ19 SL | Consejero | 07/01/2020 | |
MEIRIAR SL | Secretario | 17/12/2015 | |
MEIRIAR SL | Consejero | 17/12/2015 |
VINCULACIONES DE IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL
Empresa: LURPEZ19 SL
Consejero
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
- Iriarte Lazkano Ignacio Daniel
- Iriarte Lazkano Josu
Presidente
Secretario
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 159, S 8, H SS 42330, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: MEIRIAR SL
Consejero Delegado
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 145, S 8, H SS 36585, I/A 7 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-20
Empresa: MEIRIAR SL
Consejero Delegado
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
Consejero
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
- Iriarte Lazkano Ignacio Daniel
- Iriarte Lazkano Josu
Presidente
Secretario
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 140, S 8, H SS 36585, I/A 2 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-20
Empresa: LABORATORIOS LITAPHAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
- Iriarte Olariaga Lucia
- Juaristi Corta Iñigo Julian
- Larrañaga Garmendia Jose Luis
- Larrañaga Lazcano Ander
- Sciano Giuseppe Giovanni Tomasi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 46, S 8, H SS 18753, I/A 13 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-20
Empresa: LABORATORIOS LITAPHAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
- Iriarte Olariaga Lucia
- Juaristi Corta Iñigo Julian
- Larrañaga Garmendia Jose Luis
- Larrañaga Lazcano Ander
- Sciano Giuseppe Giovanni Tomasi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875 , F 43, S 8, H SS 18753, I/A 12 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-20
Información de IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRIARTE LAZCANO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos