IRIARTE IRIARTE NEMESIO
Informe ejecutivo de IRIARTE IRIARTE NEMESIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IRIARTE IRIARTE NEMESIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LURPEZ19 SL | Presidente | 07/01/2020 | |
LURPEZ19 SL | Consejero | 07/01/2020 | |
MEIRIAR SL | Presidente | 17/12/2015 | |
MEIRIAR SL | Consejero | 17/12/2015 | |
BOSKENBI SL | Administrador Solidario | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE IRIARTE IRIARTE NEMESIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRIARTE IRIARTE NEMESIO
Empresa: LURPEZ19 SL
Consejero
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
- Iriarte Lazkano Ignacio Daniel
- Iriarte Lazkano Josu
Presidente
- Iriarte Iriarte Nemesio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 159, S 8, H SS 42330, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: LAUKENBAT SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Iriarte Iriarte Estanislao
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Larrañaga Garmendia Jose Luis
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Iriarte Iriarte Nemesio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 121, S 8, H M 380503, I/A 16 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: LAUKENBAT SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Iriarte Iriarte Estanislao
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Larrañaga Garmendia Jose Luis
Presidente
Secretario
- Iriarte Iriarte Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 121, S 8, H M 380503, I/A 15 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Empresa: SARRALLE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Iriarte Iriarte Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 158, S 8, H SS 4487, I/A 29 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Empresa: MEIRIAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Iriarte Lazcano Miguel Angel
- Iriarte Lazkano Ignacio Daniel
- Iriarte Lazkano Josu
Presidente
- Iriarte Iriarte Nemesio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 140, S 8, H SS 36585, I/A 2 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-20
Empresa: MEIRIAR SL
Administrador Unico
- Iriarte Iriarte Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 140, S 8, H SS 36585, I/A 2 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-20
Empresa: MEIRIAR SL
Administrador Unico
- Iriarte Iriarte Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 137, S 8, H SS 36585, I/A 1 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-20
Empresa: MEIRIAR SL
Socio Único
- Iriarte Iriarte Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 137, S 8, H SS 36585, I/A 1 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-20
Empresa: SARRALLE SL
Consejero Delegado Solidario
- Iriarte Iriarte Estanislao
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Larrañaga Garmendia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 158, S 8, H SS 4487, I/A 28 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-20
Empresa: LAUKENBAT SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Iriarte Iriarte Estanislao
- Iriarte Iriarte Nemesio
- Larrañaga Garmendia Jose Luis
Presidente
Secretario
- Iriarte Iriarte Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 118, S 8, H M 380503, I/A 8 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-28
VER MAS ACTOS
Información de IRIARTE IRIARTE NEMESIO
Mostramos los datos de IRIARTE IRIARTE NEMESIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRIARTE IRIARTE NEMESIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos