IONA ANDRA TASICA MOCANU
Informe ejecutivo de IONA ANDRA TASICA MOCANU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IONA ANDRA TASICA MOCANU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGE GROUP EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 05/06/2024 |
VINCULACIONES DE IONA ANDRA TASICA MOCANU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IONA ANDRA TASICA MOCANU
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 457655, I/A 62 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Chiara Casto
- Cruz Cillan Matias Federico
- Iona Andra Tasica Mocanu
- Linda Garzon
- Polat Senturk
- Ruta Barysaite
- Santacroce Marchena Daniele
- Verena Ehrhardt
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48465 , F 183, S 8, H B 457655, I/A 56 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Aleksandra Jaszcz
- Eleni Efstathiadou
- Farres Costafreda Magdalena
- Garcia Angulo Ana Manuela
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Henning Rehmsted
- Iona Andra Tasica Mocanu
- Ismael Gunaydin
- Jeremy Paul Tatham
- Joanna Louise Bonnet
- Julio Reyes
- Kelvin John Stagg
- Linda Garzon
- Lucie Kunesova
- Mark Hearn
- Matthew James Clark
- Polat Senturk
- Rial Estevez Hector Diego
- Roberto Davide
- Ruta Barysaite
- Santacroce Marchena Daniele
- Verena Ehrhardt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 74, S 8, H B 457655, I/A 27 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Aleksandra Jaszcz
- Alexandre Tschann
- Diana Andreaa Ivanescu
- Eleni Efstathiadou
- Farres Costafreda Magdalena
- Fort Ros Jessica
- Garcia Angulo Ana Manuela
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Henning Rehmsted
- Iona Andra Tasica Mocanu
- Ismael Gunaydin
- Julio Reyes
- Karyn Halvey
- Linda Garzon
- Lucie Kunesova
- Mark Hearn
- Martin Castaño Fatima
- Matthew James Clark
- Nina Szmyd
- Polat Senturk
- Rial Estevez Hector Diego
- Roberto Davide
- Ruta Barysaite
- Santacroce Marchena Daniele
- Verena Ehrhardt
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 74, S 8, H B 457655, I/A 27 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Iona Andra Tasica Mocanu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 73, S 8, H B 457655, I/A 25 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Información de IONA ANDRA TASICA MOCANU
Mostramos los datos de IONA ANDRA TASICA MOCANU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IONA ANDRA TASICA MOCANU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos