GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS
Informe ejecutivo de GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLU MANAGEMENT SPAIN SL | Consejero | 27/10/2021 | |
BLU MANAGEMENT SPAIN SL | Presidente | 27/10/2021 | |
BLU MANAGEMENT SPAIN SL | REPR.143 RRM | 27/10/2021 | |
PLISSAY PARTICIPATIONS SL | Administrador Unico | 23/07/2021 |
VINCULACIONES DE GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS
Empresa: BLU MANAGEMENT SPAIN SL
Consejero
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Isaure Marie Caroline Jacquin De Margerie Ep De Be
- Olivia Caroline A Buehlmann
- PLISSAY PARTICIPATIONS SL
Presidente
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
REPR.143 RRM
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44741 , F 38, S 8, H B 464997, I/A 6 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: PLISSAY PARTICIPATIONS SL
Administrador Unico
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47933 , F 80, S 8, H B 566764, I/A 1 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Administrador Mancomunado
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Kelvin John Stagg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 79, S 8, H B 457655, I/A 38 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
Apoderado Mancomunado Solidario
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Nicolas Patrick Serge Buisson Badin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 78, S 8, H B 457655, I/A 35 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Aleksandra Jaszcz
- Eleni Efstathiadou
- Farres Costafreda Magdalena
- Garcia Angulo Ana Manuela
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Henning Rehmsted
- Iona Andra Tasica Mocanu
- Ismael Gunaydin
- Jeremy Paul Tatham
- Joanna Louise Bonnet
- Julio Reyes
- Kelvin John Stagg
- Linda Garzon
- Lucie Kunesova
- Mark Hearn
- Matthew James Clark
- Polat Senturk
- Rial Estevez Hector Diego
- Roberto Davide
- Ruta Barysaite
- Santacroce Marchena Daniele
- Verena Ehrhardt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 74, S 8, H B 457655, I/A 27 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Aleksandra Jaszcz
- Alexandre Tschann
- Diana Andreaa Ivanescu
- Eleni Efstathiadou
- Farres Costafreda Magdalena
- Fort Ros Jessica
- Garcia Angulo Ana Manuela
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Henning Rehmsted
- Iona Andra Tasica Mocanu
- Ismael Gunaydin
- Julio Reyes
- Karyn Halvey
- Linda Garzon
- Lucie Kunesova
- Mark Hearn
- Martin Castaño Fatima
- Matthew James Clark
- Nina Szmyd
- Polat Senturk
- Rial Estevez Hector Diego
- Roberto Davide
- Ruta Barysaite
- Santacroce Marchena Daniele
- Verena Ehrhardt
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 74, S 8, H B 457655, I/A 27 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Administrador Mancomunado
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Kelvin John Stagg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 72, S 8, H B 457655, I/A 22 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Consejero
- Elaine Marriner
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Kelvin John Stagg
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 72, S 8, H B 457655, I/A 22 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Aleksandra Jaszcz
- Diana Andreaa Ivanescu
- Farres Costafreda Magdalena
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Henning Rehmsted
- Ismael Gunaydin
- Jeremy Paul Tatham
- Joanna Louise Bonnet
- Julio Reyes
- Karyn Halvey
- Kelvin John Stagg
- Lucie Kunesova
- Matthew James Clark
- Nina Szmyd
- Polat Senturk
- Rial Estevez Hector Diego
- Roberto Davide
- Santacroce Marchena Daniele
- Verena Ehrhardt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 71, S 8, H B 457655, I/A 21 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-08
Empresa: PAGE GROUP EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Daphnis Kieffer
- Dieter Van Mulders
- Geoffroy Marie Humbert De Beaucorps
- Henning Rehmstedt
- Michele Chinu
- Nicolas Patrick Serge Buisson Badin
- Sanchez Martin Pablo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45063 , F 144, S 8, H B 457655, I/A 10 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
VER MAS ACTOS
Información de GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS
Mostramos los datos de GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEOFFROY MARIE HUMBERT DE BEAUCORPS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos