IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOLALINSO SL | Socio Unico | 19/02/2023 | |
DOLALINSO SL | Administrador Unico | 19/02/2023 | |
VIVAMFES SL | Administrador Solidario | 14/01/2021 | |
PILOTI INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 04/06/2019 | |
ESAMFER INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 17/01/2012 | |
FERAMES INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 27/06/2011 |
VINCULACIONES DE IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES
Empresa: DOLALINSO SL
Administrador Unico
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44773 , F 25, S 8, H M 788326, I/A 1 (19/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: DOLALINSO SL
Socio Único
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44773 , F 25, S 8, H M 788326, I/A 1 (19/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: VIVAMFES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Gonzalo
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41337 , F 20, S 8, H M 732681, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: PILOTI INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39280 , F 44, S 8, H M 697655, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: ESAMFER INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Gonzalo
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 85, S 8, H GU 8323, I/A 1 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-19
Empresa: FERAMES INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Gonzalo
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 220, S 8, H GU 8159, I/A 1 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-19
Información de IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IÑIGO SOBRINO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos