IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PILARDELA SL | Socio Unico | 19/02/2023 | |
PILARDELA SL | Administrador Unico | 19/02/2023 | |
VIVAMFES SL | Administrador Solidario | 14/01/2021 | |
PILOTI INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 04/06/2019 | |
BUCKETOIL SL | Administrador Solidario | 16/08/2018 | |
REDOWL SL | Administrador Unico | 29/01/2018 | |
ESAMFER INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 17/01/2012 | |
FERAMES INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 27/06/2011 |
VINCULACIONES DE IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR
Empresa: PILARDELA SL
Administrador Unico
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44773 , F 13, S 8, H M 788325, I/A 1 (19/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: PILARDELA SL
Socio Único
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44773 , F 13, S 8, H M 788325, I/A 1 (19/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: VIVAMFES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Gonzalo
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41337 , F 20, S 8, H M 732681, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: PILOTI INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39280 , F 44, S 8, H M 697655, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: BUCKETOIL SL
Administrador Solidario
- Dieguez Rero Francisco Javier
- Gutierrez Barguilla Sergio
- Iñigo Sobrino Gonzalo
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 183, S 8, H GU 10536, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-19
Empresa: REDOWL SL
Administrador Unico
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 175, S 8, H GU 10345, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-19
Empresa: REDOWL SL
Socio Único
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 175, S 8, H GU 10345, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-19
Empresa: ESAMFER INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Gonzalo
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 85, S 8, H GU 8323, I/A 1 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-19
Empresa: FERAMES INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Iñigo Sobrino Gonzalo
- Iñigo Sobrino Maria Del Pilar
- Iñigo Sobrino Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 220, S 8, H GU 8159, I/A 1 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-19
Información de IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IÑIGO SOBRINO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos