ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA
Informe ejecutivo de ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEALSE INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 13/07/2011 | 26/10/2015 |
TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SL | Apoderado | 08/06/2009 | 16/04/2015 |
PREGLOSID SL | Apoderado Mancomunado | 13/10/2009 | 08/08/2013 |
SEALSE INVESTMENTS SL | Apoderado | 16/06/2010 | 13/07/2011 |
VINCULACIONES DE ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA
Empresa: SEALSE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27496 , F 117, S 8, H M 345155, I/A 19 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Apoderado
- Alvarez Gustavo Daniel
- Bacher Carlos Eduardo
- Bocchini Umberto
- De Benito Fernandez Gonzalo
- De Paiva Airton
- Encinas Claudio Antonio
- ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
- Espinach Huguet Jose Ramon
- Franck Carlos Manuel
- Gallino Gustavo Maria
- Geiser Ursula Rosa
- Gomez Diego Alfredo
- Ilicic Sincovic Catalina Alicia
- Kiddell John E
- Lalla Mario Osvaldo
- Lopez Gutierrez Pedro Enrique
- Mantilla Fernando Ricardo
- Marques Ricardo Ourique
- Pascale Ricardo
- Rezzonico Mauro Leone Adolfo
- Rocca Couture Eduardo Nicolas
- Rocca Lodovico Andrea Palu
- Taylor Peter David
- Winstch Verena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26445 , F 204, S 8, H M 476564, I/A 19 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
Empresa: SEALSE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27496 , F 114, S 8, H M 345155, I/A 15 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Empresa: SEALSE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Bocchini Umberto
- Boo Amorin Juan Pablo
- Grosso Rosario
- Ilicic Sincovic Catalina Alicia
- Isola Marta
- Mantilla Fernando Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27496 , F 114, S 8, H M 345155, I/A 15 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Empresa: SEALSE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Bocchini Umberto
- Boo Amorin Juan Pablo
- Grosso Rosario
- Ilicic Sincovic Catalina Alicia
- Isola Marta
- Mantilla Fernando Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19632 , F 75, S 8, H M 345155, I/A 14 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28
Empresa: PREGLOSID SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Gustavo Daniel
- Bacher Carlos Eduardo
- Bocchini Umberto
- Bonatti Enrico
- De Benito Fernandez Gonzalo
- De Benito Fernandez Gonzalo
- De Benito Fernandez Gonzalo
- Encinas Claudio Antonio
- Espinach Huguet Jose Ramon
- Espinach Huguet Jose Ramon
- Geiser Ursula Rosa
- Geiser Ursula Rosa
- Gomez Diego Alfredo
- Kiddel John E
- Kiddell John E
- Kiddell John E
- Lalla Mario Osvaldo
- Lalla Mario Osvaldo
- Lopez Gutierrez Pedro Enrique
- Mantilla Fernando Ricardo
- Marques Ricardo Ourique
- Rezzonico Mauro Leone Adolfo
- Rezzonico Mauro Leone Adolfo
- Rocca Lodovico Andrea Palu
- Taylor Peter David
- Taylor Peter David
- Taylor Peter David
- Zabaleta Hector Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 56, S 8, H M 401765, I/A 13 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-28
Apoderado
- Alvarez Gustavo Daniel
- Bacher Carlos Eduardo
- Bocchini Umberto
- De Benito Fernandez Gonzalo
- De Paiva Airton
- Encinas Claudio Antonio
- ERNST & YOUNG ABOGADOS SL
- Espinach Huguet Jose Ramon
- Franck Carlos Manuel
- Gallino Gustavo Maria
- Geiser Ursula Rosa
- Gomez Diego Alfredo
- Ilicic Sincovic Catalina Alicia
- Kiddell John E
- Lalla Mario Osvaldo
- Lopez Gutierrez Pedro Enrique
- Mantilla Fernando Ricardo
- Marques Ricardo Ourique
- Pascale Ricardo
- Rezzonico Mauro Leone Adolfo
- Rocca Couture Eduardo Nicolas
- Rocca Lodovico Andrea Palu
- Taylor Peter David
- Winstch Verena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26445 , F 11, S 8, H M 476564, I/A 4 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-28
Información de ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA
Mostramos los datos de ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILICIC SINCOVIC CATALINA ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos