PREGLOSID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Garcia de Paredes, 94
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PREGLOSID SL
CIF B84591189
Capital Social 65000.03 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 16/02/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bonatti Enrico
Propietario PROSAT SA
VINCULACIONES DE PREGLOSID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PREGLOSID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Gustavo Daniel | Vicepresidente | 04/02/2009 | 08/08/2013 |
Alvarez Gustavo Daniel | Consejero | 04/02/2009 | 08/08/2013 |
Alvarez Gustavo Daniel | Apoderado | 13/10/2009 | 08/08/2013 |
Bacher Carlos Eduardo | Apoderado | 13/10/2009 | 08/08/2013 |
Bocchini Umberto | Apoderado Mancomunado | 13/10/2009 | 08/08/2013 |
Bocchini Umberto | Apoderado | 13/10/2009 | 08/08/2013 |
Bonatti Enrico | Presidente | 04/02/2009 | 08/08/2013 |
Bonatti Enrico | Consejero Delegado | 04/02/2009 | 08/08/2013 |
Bonatti Enrico | Apoderado | 13/10/2009 | 08/08/2013 |
De Benito Fernandez Gonzalo | Consejero | 04/02/2009 | 08/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PREGLOSID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 224, S 8, H M 401765, I/A 21 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 224, S 8, H M 401765, I/A 21 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 224, S 8, H M 401765, I/A 20 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
- Otras modificaciones estatutarias: 8. ORGANO DE ADMINISTRACION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 223, S 8, H M 401765, I/A 19 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 223, S 8, H M 401765, I/A 18 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Capital Anterior: | 65.000,02 | Euros |
Aumento de capital: | 0,01 | Euros |
Capital Actual: | 65.000,03 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 222, S 8, H M 401765, I/A 17 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-31-28
Capital Anterior: | 65.000,01 | Euros |
Aumento de capital: | 0,01 | Euros |
Capital Actual: | 65.000,02 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 221, S 8, H M 401765, I/A 16 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28