IGNACIO MIR CASASNOVAS
Informe ejecutivo de IGNACIO MIR CASASNOVAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGNACIO MIR CASASNOVAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP | Administrador Unico | 05/01/2023 | |
CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP | Soc.Prof. | 19/01/2017 |
VINCULACIONES DE IGNACIO MIR CASASNOVAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGNACIO MIR CASASNOVAS
Empresa: CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP
Administrador Unico
- Ignacio Mir Casasnovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 36, S 8, H GI 61562, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-17
Empresa: CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP
Administrador Solidario
- Dolors Masana Segarra
- Ignacio Mir Casasnovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 36, S 8, H GI 61562, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-17
Empresa: CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP
Administrador Solidario
- Dolors Masana Segarra
- Ignacio Mir Casasnovas
Soc.Prof.
- Ignacio Mir Casasnovas
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 34, S 8, H GI 61562, I/A 1 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-17
Información de IGNACIO MIR CASASNOVAS
Mostramos los datos de IGNACIO MIR CASASNOVAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGNACIO MIR CASASNOVAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos