DOLORS MASANA SEGARRA
Informe ejecutivo de DOLORS MASANA SEGARRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOLORS MASANA SEGARRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP | Socio | 19/01/2017 |
VINCULACIONES DE DOLORS MASANA SEGARRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOLORS MASANA SEGARRA
Empresa: CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP
Administrador Solidario
- Dolors Masana Segarra
- Ignacio Mir Casasnovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 36, S 8, H GI 61562, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-17
Empresa: CLINICA VETERINARIA IGNASI MIR SLP
Administrador Solidario
- Dolors Masana Segarra
- Ignacio Mir Casasnovas
Soc.Prof.
Socio
- Dolors Masana Segarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 34, S 8, H GI 61562, I/A 1 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-17
Información de DOLORS MASANA SEGARRA
Mostramos los datos de DOLORS MASANA SEGARRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOLORS MASANA SEGARRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos