IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORTICOLA PORTIMAYOR SL | Administrador Solidario | 30/11/2016 | 19/10/2022 |
VERDE Y FRESCO EXPORT INNOVATION CONSULTING SL | Socio Unico | 10/01/2013 | 22/09/2017 |
VERDE Y FRESCO EXPORT INNOVATION CONSULTING SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | 22/09/2017 |
VINCULACIONES DE IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA
Empresa: HORTICOLA PORTIMAYOR SL
Administrador Solidario
- Gil Del Arco Manuel
- Igea Fernandez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 3, S 8, H NA 36348, I/A 3 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Administrador Unico
- Igea Fernandez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 54, S 8, H NA 32734, I/A 3 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-31
Administrador Solidario
- Catalan Del Arco Ruben
- Igea Fernandez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 1, S 8, H NA 36348, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-31
Empresa: CONSULTING JURIDICO MAIGEA SL
Administrador Unico
- Igea Fernandez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 53, S 8, H NA 32734, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-31
Empresa: CONSULTING JURIDICO MAIGEA SL
Socio Único
- Igea Fernandez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 53, S 8, H NA 32734, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-31
Información de IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGEA FERNANDEZ MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos