GIL DEL ARCO MANUEL
Informe ejecutivo de GIL DEL ARCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL DEL ARCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERDE Y FRESCO EXPORT INNOVATION CONSULTING SL | Socio Unico | 05/01/2024 | |
HORTICOLA PORTIMAYOR SL | Socio Unico | 19/10/2022 | |
HORTICOLA PORTIMAYOR SL | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
VERDE Y FRESCO EXPORT INNOVATION CONSULTING SL | Administrador Unico | 22/09/2017 |
VINCULACIONES DE GIL DEL ARCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DEL ARCO MANUEL
Empresa: HORTICOLA EL CIERZO SL
Liquidador Solidario
- Antoñanzas Aldama Juan Carlos
- Garcia Rodrigo Eduardo
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 191, S 8, H NA 41613, I/A 2 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-31
Empresa: HORTICOLA EL CIERZO SL
Administrador Solidario
- Antoñanzas Aldama Juan Carlos
- Garcia Rodrigo Eduardo
- Gil Del Arco Manuel
Liquidador Solidario
- Antoñanzas Aldama Juan Carlos
- Garcia Rodrigo Eduardo
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 191, S 8, H NA 41613, I/A 2 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-31
Socio Único
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 54, S 8, H NA 32734, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-31
Empresa: HORTICOLA EL CIERZO SL
Administrador Solidario
- Antoñanzas Aldama Juan Carlos
- Garcia Rodrigo Eduardo
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 190, S 8, H NA 41613, I/A 1 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-31
Empresa: HORTICOLA PORTIMAYOR SL
Administrador Unico
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 3, S 8, H NA 36348, I/A 3 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: HORTICOLA PORTIMAYOR SL
Administrador Solidario
- Gil Del Arco Manuel
- Igea Fernandez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 3, S 8, H NA 36348, I/A 3 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: HORTICOLA PORTIMAYOR SL
Socio Único
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 3, S 8, H NA 36348, I/A 3 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Administrador Solidario
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 2, S 8, H NA 36348, I/A 2 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-31
Administrador Unico
- Gil Del Arco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 54, S 8, H NA 32734, I/A 3 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-31
Información de GIL DEL ARCO MANUEL
Mostramos los datos de GIL DEL ARCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DEL ARCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos