ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA
Informe ejecutivo de ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL | Secretario | 21/01/2020 | |
OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL | Consejero | 21/01/2020 | |
OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/08/2019 |
VINCULACIONES DE ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Consejero
- Ichaso San Rafael Cristina
Secretario
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 88, S 8, H V 35924, I/A 42 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Consejero
Secretario
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 88, S 8, H V 35924, I/A 42 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ichaso San Rafael Cristina
- Villasante Ferrando Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 86, S 8, H V 35924, I/A 39 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 86, S 8, H V 35924, I/A 39 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Empresa: SOLIMAR FOOD INGREDIENTS SL
Apoderado Solidario
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 81, S 8, H V 99550, I/A 19 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4946, L 2254, F 205, S 8, H V 35924, I/A 29 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-46
Empresa: MACAO COMMODITIES TRADING SL
Presidente
Secretario
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4946, L 2254, F 201, S 8, H V 35924, I/A 16 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-46
Empresa: SOLIMAR FOOD INGREDIENTS SL
Consejero
Secretario
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 79, S 8, H V 99550, I/A 10 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-46
Información de ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA
Mostramos los datos de ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ICHASO SAN RAFAEL CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos