AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS
Informe ejecutivo de AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL | Apoderado | 13/08/2019 | 07/08/2020 |
OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 21/05/2015 | 13/08/2019 |
SOLIMAR FOOD INGREDIENTS SL | Apoderado Solidario | 25/05/2015 | 07/02/2019 |
CAJA RURAL DE CHESTE SCC | Mie.Cons.Rec | 30/03/2012 | 22/07/2016 |
OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 24/03/2015 | |
SOLIMAR FOOD INGREDIENTS SL | Apoderado | 17/03/2015 |
VINCULACIONES DE AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 127, S 8, H V 35924, I/A 43 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 86, S 8, H V 35924, I/A 39 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 86, S 8, H V 35924, I/A 39 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-46
Empresa: CAJA RURAL DE CHESTE SCC
Mie.Cons.Rec
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Checa Sanchez Javier
- Debon Tarin Ernesto Eugenio
- Domenech Rodrigo Francisco
- Lozano Perez Rafael
- Mota Haro Javier
Pre.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5154, L 2462, F 61, S 8, H V 40464, I/A 54 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-46
Empresa: SOLIMAR FOOD INGREDIENTS SL
Apoderado Solidario
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 81, S 8, H V 99550, I/A 19 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Ichaso San Rafael Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4946, L 2254, F 205, S 8, H V 35924, I/A 29 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-46
Empresa: OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Garcia Ramirez Agustin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4946, L 2254, F 204, S 8, H V 35924, I/A 28 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-46
Empresa: SOLIMAR FOOD INGREDIENTS SL
Apoderado
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Garcia Ramirez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 81, S 8, H V 99550, I/A 18 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-46
Empresa: CAJA RURAL DE CHESTE SCC
Mie.Cons.Rec
- Agramunt Silvestre Raul Gregorio Luis
- Checa Sanchez Javier
- Debon Tarin Ernesto Eugenio
- Domenech Rodrigo Francisco
- Lozano Perez Rafael
- Mota Haro Javier
Pre.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5154, L 2462, F 26, S 8, H V 40464, I/A 39 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-46
Información de AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS
Mostramos los datos de AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGRAMUNT SILVESTRE RAUL GREGORIO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos