IBAÑEZ MAICAS JESUS
Informe ejecutivo de IBAÑEZ MAICAS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IBAÑEZ MAICAS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSARIO MARTINEZ & SOTO SL | Administrador Unico | 17/02/2016 | |
SERVICIOS MEDICOS UXO SLP | Soc.Prof. | 13/01/2014 | |
EXCAVACIONES OSCAR RUBERT SL | Administrador Concursal | 10/10/2012 |
VINCULACIONES DE IBAÑEZ MAICAS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBAÑEZ MAICAS JESUS
Empresa: IBAÑEZ MAICAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Ibañez Maicas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955, L 520, F 152, S 8, H CS 14480, I/A 3 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-12
Empresa: HOTELALIAS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:11/06/2015
Número Procedimiento Concursal:000282/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1450
Libro:
1012
Folio:
37
Hoja:
8-29322
Inscripción:
5
Fecha Inscripción08/08/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450, L 1012, F 37, S 8, H CS 29322, I/A 5 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-12
Empresa: INNOTEC 2005 SL
Administrador Unico
- Ibañez Maicas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 471, F 3, S 8, H CS 13011, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-12
Administrador Solidario
- Carbo Dolz Francisco Jose
- Gonzalez Martinez Miguel Angel
- Ibañez Maicas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 187, S 8, H CS 36072, I/A 2 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-12
Empresa: ROSARIO MARTINEZ & SOTO SL
Administrador Unico
- Ibañez Maicas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695, L 1256, F 142, S 8, H CS 38418, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-12
Empresa: HOTELALIAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOTELALIAS SL
Nif:B12777710
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ibañez Maicas Jesus
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:11/06/2015
Número Procedimiento Concursal:000282/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1450
Libro:
1012
Folio:
36
Hoja:
8-29322
Inscripción:
4
Fecha Inscripción25/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450, L 1012, F 36, S 8, H CS 29322, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-12
Administrador Solidario
- Carbo Dolz Francisco Jose
- Gonzalez Martinez Miguel Angel
- Ibañez Maicas Jesus
Soc.Prof.
- Carbo Dolz Francisco Jose
- Gonzalez Martinez Miguel Angel
- Ibañez Maicas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635, L 1197, F 186, S 8, H CS 36072, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-12
Empresa: EXCAVACIONES OSCAR RUBERT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EXCAVACIONES OSCAR RUBERT SL
Nif:B12548178
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ibañez Maicas Jesus
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:02/07/2012
Número Procedimiento Concursal:000478/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1055
Libro:
619
Folio:
166
Hoja:
8-17339
Inscripción:
2
Fecha Inscripción10/10/2012
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055, L 619, F 166, S 8, H CS 17339, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-12
Información de IBAÑEZ MAICAS JESUS
Mostramos los datos de IBAÑEZ MAICAS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBAÑEZ MAICAS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos