HUGUET GARCIA CARMEN
Informe ejecutivo de HUGUET GARCIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUGUET GARCIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EKW GMBH | Apoderado Sucursal | 09/12/2019 | |
BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH | Apoderado Solidario | 11/05/2018 | |
VISTRON IBERIA SL | Apoderado Solidario | 17/10/2017 |
VINCULACIONES DE HUGUET GARCIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUGUET GARCIA CARMEN
Empresa: EKW GMBH
Apoderado Sucursal
- Funes Valls Yolanda
- Huguet Garcia Carmen
- Jorg Horauf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46939 , F 131, S 8, H B 535882, I/A 3 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH
Apoderado Solidario
- Funes Valls Yolanda
- Huguet Garcia Carmen
- Jorg Horauf
- Martinez Lafuente Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46363 , F 161, S 8, H B 517648, I/A 2 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: VISTRON IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Funes Valls Yolanda
- Horauf Jorg
- Huguet Garcia Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 55, S 8, H T 52133, I/A 2 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-43
Apoderado
- Dieterle Richard
- Ferrer Ferrando Jose Ramon
- Huguet Garcia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 99, S 8, H B 139408, I/A 30 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Empresa: METTLER TOLEDO SA ESPAÑOLA
Apoderado
- Bonete Canto Rafael
- Campolier Montsant Jose
- Constans Cots Nuria
- Ferrer Baro Maria Angeles
- Foncillas Corvinos Jose Maria
- Gaudes Orti Juan Jose
- Gomez De Membrillera Dolset Rafael
- Gonzalez Aguilar Jose Luis
- Huguet Garcia Carmen
- Jimenez Soler Jose Manuel
- Marc Du Breuil Helion De La Gueronniere
- Monserrate Sabadell Esther
- Pedregal Abad Alfonso
- Vila Ramos Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38843 , F 193, S 8, H B 34422, I/A 94 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de HUGUET GARCIA CARMEN
Mostramos los datos de HUGUET GARCIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUGUET GARCIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos