FUNES VALLS YOLANDA
Informe ejecutivo de FUNES VALLS YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUNES VALLS YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EKW GMBH | Apoderado Sucursal | 09/12/2019 | |
NO FANCY ADVERTISING SL | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | |
BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH | Apoderado Solidario | 11/05/2018 | |
VISTRON IBERIA SL | Apoderado Solidario | 17/10/2017 | |
NOVODA CONSULTANCY SL | Apoderado Solidario | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE FUNES VALLS YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNES VALLS YOLANDA
Empresa: EKW GMBH
Apoderado Sucursal
- Funes Valls Yolanda
- Huguet Garcia Carmen
- Jorg Horauf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46939 , F 131, S 8, H B 535882, I/A 3 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: NO FANCY ADVERTISING SL
Apoderado Solidario
- Funes Valls Yolanda
- Huguet Garca Carmen
- Jorg Horauf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46882 , F 221, S 8, H B 534123, I/A 2 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Empresa: BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH
Apoderado Solidario
- Funes Valls Yolanda
- Huguet Garcia Carmen
- Jorg Horauf
- Martinez Lafuente Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46363 , F 161, S 8, H B 517648, I/A 2 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: VISTRON IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Funes Valls Yolanda
- Horauf Jorg
- Huguet Garcia Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 55, S 8, H T 52133, I/A 2 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-43
Empresa: NOVODA CONSULTANCY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Funes Valls Yolanda
- Gonzalez Funes Alba
- Jorg Horauf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44959 , F 79, S 8, H B 472523, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Información de FUNES VALLS YOLANDA
Mostramos los datos de FUNES VALLS YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNES VALLS YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos