HUANG XIA JORGE
Informe ejecutivo de HUANG XIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HUANG XIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED INDIE GO SL | Consejero Delegado | 15/06/2016 | 30/12/2020 |
RED INDIE GO SL | Consejero | 10/06/2016 | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE HUANG XIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUANG XIA JORGE
Empresa: RED INDIE GO SL
Consejero Delegado
- Huang Xia Jorge
Consejero
- Carrasco Hernandez Guillermo
- Casas Escoda Adria
- Huang Xia Jorge
Liquidador
Presidente
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 142, S 8, H B 486663, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-08
Empresa: RED INDIE GO SL
Consejero Delegado
- Huang Xia Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 141, S 8, H B 486663, I/A 2 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Empresa: RED INDIE GO SL
Consejero
- Carrasco Hernandez Guillermo
- Casas Escoda Adria
- Huang Xia Jorge
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 140, S 8, H B 486663, I/A 1 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Información de HUANG XIA JORGE
Mostramos los datos de HUANG XIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUANG XIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos