CASAS ESCODA ADRIA
Informe ejecutivo de CASAS ESCODA ADRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAS ESCODA ADRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED INDIE GO SL | Consejero | 10/06/2016 | 30/12/2020 |
RED INDIE GO SL | Presidente | 15/06/2016 | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE CASAS ESCODA ADRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS ESCODA ADRIA
Empresa: RED INDIE GO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carrasco Hernandez Guillermo
- Casas Escoda Adria
- Huang Xia Jorge
Liquidador
Presidente
- Casas Escoda Adria
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 142, S 8, H B 486663, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-08
Empresa: RED INDIE GO SL
Consejero Delegado
Presidente
- Casas Escoda Adria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 141, S 8, H B 486663, I/A 2 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Empresa: RED INDIE GO SL
Consejero
- Carrasco Hernandez Guillermo
- Casas Escoda Adria
- Huang Xia Jorge
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 140, S 8, H B 486663, I/A 1 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Información de CASAS ESCODA ADRIA
Mostramos los datos de CASAS ESCODA ADRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS ESCODA ADRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos