HORNEDO MUGUIRO ANTONIO
Informe ejecutivo de HORNEDO MUGUIRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE HORNEDO MUGUIRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA DE MEDIACION SA | Apoderado | 18/03/2016 | |
TELEFONICA DE CENTROAMERICA SL | Secretario | 07/03/2013 | |
OMICRON CETI SL | Secretario | 07/12/2012 | |
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA | Apoderado | 20/07/2009 | 30/05/2011 |
NAOS ADVISORS SL | Secretario | 13/05/2011 | |
NAOS ADVISORS SL | Consejero | 13/05/2011 | |
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA | Secretario | 30/03/2011 | |
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA | Apoderado Solidario | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE HORNEDO MUGUIRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HORNEDO MUGUIRO ANTONIO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- De La Vega Rodriguez Ramon
- Garrido Picazo Alfonso
- Gil Sanchez Juan Jose
- Gomez Miguelañez Juan Jose
- Hornedo Muguiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33987 , F 17, S 8, H M 31419, I/A 56 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: TELEFONICA DE CENTROAMERICA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Hornedo Muguiro Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16367 , F 178, S 8, H M 222814, I/A 11 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-28
Empresa: OMICRON CETI SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Hornedo Muguiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17776 , F 32, S 8, H M 306506, I/A 5 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Apoderado
- Hornedo Muguiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 142, S 8, H M 41111, I/A 93 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Empresa: NAOS ADVISORS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- EDAD CERO SISTEMA SL
- Hornedo Muguiro Antonio
- Martinez De Aguilar Gabriel
Presidente
Representante
Secretario
- Hornedo Muguiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23705 , F 143, S 8, H M 425418, I/A 2 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Secretario
- Hornedo Muguiro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 141, S 8, H M 41111, I/A 90 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 217, S 8, H M 41111, I/A 87 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Apoderado Solidario
- Faraco Martinez Beatriz
- Hornedo Muguiro Antonio
- Portillo Valdes Ignacio Francisco
- Sanchez Cerceda Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 217, S 8, H M 41111, I/A 87 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de HORNEDO MUGUIRO ANTONIO
Mostramos los datos de HORNEDO MUGUIRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HORNEDO MUGUIRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos