FARACO MARTINEZ BEATRIZ
Informe ejecutivo de FARACO MARTINEZ BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARACO MARTINEZ BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA ESPAÑA FILIALES SA | Vicesecretario No Consejero | 21/11/2019 | 12/05/2021 |
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA | Apoderado Solidario | 31/05/2017 | 22/03/2019 |
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA | Apoderado Mancomunado | 31/05/2017 | 22/03/2019 |
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA | Apoderado | 20/07/2009 | 31/05/2017 |
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA | Apoderado Solidario | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE FARACO MARTINEZ BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARACO MARTINEZ BEATRIZ
Empresa: TELEFONICA DE CONTENIDOS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Faraco Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14895 , F 173, S 8, H M 135066, I/A 153 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: TELEFONICA DE CONTENIDOS SA
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Faraco Martinez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14895 , F 172, S 8, H M 135066, I/A 151 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Apoderado Mancomunado
- Faraco Martinez Beatriz
- Fernandez Tejada Cesar
- Molina Del Pino Ana Maria
- Oliver Yebenes Monica
Apoderado Solidario
- Faraco Martinez Beatriz
- Mielgo Carrizo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 157, S 8, H M 41111, I/A 116 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Apoderado Mancomunado
- Botija Sanz Javier
- Faraco Martinez Beatriz
- Fernandez Tejada Cesar
- Molina Del Pino Ana Maria
- Oliver Yebenes Monica
Apoderado Solidario
- Acedo Asin Enrique
- Alvarez Gomez Eduardo Jose
- Berral Diaz Esther
- Faraco Martinez Beatriz
- Fernandez Tejada Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 151, S 8, H M 41111, I/A 111 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 151, S 8, H M 41111, I/A 111 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 217, S 8, H M 41111, I/A 87 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Apoderado Solidario
- Faraco Martinez Beatriz
- Hornedo Muguiro Antonio
- Portillo Valdes Ignacio Francisco
- Sanchez Cerceda Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 217, S 8, H M 41111, I/A 87 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de FARACO MARTINEZ BEATRIZ
Mostramos los datos de FARACO MARTINEZ BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARACO MARTINEZ BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos