HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ES MIRADOR DE SA PEDRISSA SL | Apoderado Solidario | 04/05/2022 | |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado Solidario | 09/09/2021 | |
SWANLAAB VENTURE FACTORY S.G.E.I.C. SA | Secretario No Consejero | 15/04/2021 | |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 16/03/2021 | |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 06/08/2019 |
VINCULACIONES DE HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO
Empresa: ES MIRADOR DE SA PEDRISSA SL
Apoderado Solidario
- Aranguren Gonzalez Tarrio Miguel
- Honrubia Garcia De La Noceda Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 85, S 8, H PM 21401, I/A 20 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-07
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado Solidario
- Barany Jimenez Cindy
- Garcia Anselico Cristina
- Hernandez Delgado Cristina
- Honrubia Garcia De La Noceda Alejandro
- Jaramillo Garcia Nicole Salome
- Mohamad-hussein Garcia Laila
- Vidal Herrero-vior Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 82, S 8, H M 262878, I/A 74 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Secretario No Consejero
- Honrubia Garcia De La Noceda Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33848 , F 175, S 8, H M 578774, I/A 18 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado
- Honrubia Garcia De La Noceda Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 81, S 8, H M 262878, I/A 72 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado
- Honrubia Garcia De La Noceda Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 77, S 8, H M 262878, I/A 62 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21369 , F 221, S 8, H M 73456, I/A 112 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID SL
Apoderado
- De La Fuente Garcia Maria Elena
- Honrubia Garcia De La Noceda Alejandro
- Ruiz De Salazar Lopez-roberts Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21369 , F 214, S 8, H M 73456, I/A 96 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Información de HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO
Mostramos los datos de HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HONRUBIA GARCIA DE LA NOCEDA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos