HERNANDEZ DELGADO CRISTINA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ DELGADO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ DELGADO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 22/04/2010 | 14/09/2023 |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 31/10/2017 | 14/09/2023 |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado Solidario | 09/09/2021 | 14/09/2023 |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 13/09/2021 | 14/09/2023 |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 14/09/2023 | |
ING COMMERCIAL FINANCE ESPAÑA SL | Apoderado | 02/02/2015 | |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado | 08/01/2010 | 22/04/2010 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ DELGADO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ DELGADO CRISTINA
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Hernandez Delgado Cristina
Apoderado
- Aranguren Gonzalez Tarrio Miguel
- Fuenmayor Galan Daniela
- Hernandez Delgado Cristina
- Hernandez Delgado Cristina
- Hernandez Delgado Cristina
- Hernandez Delgado Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42780 , F 52, S 8, H M 262878, I/A 96 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado
- Hernandez Delgado Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 82, S 8, H M 262878, I/A 75 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 82, S 8, H M 262878, I/A 74 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado
- Hernandez Delgado Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 72, S 8, H M 262878, I/A 49 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Empresa: ING COMMERCIAL FINANCE ESPAÑA SL
Apoderado
- Gerlachus Johannes Maria Jacobs
- Hernandez Delgado Cristina
- Moreno Sanchez Mariano
- Niels Peter Beekveldt
- Roy Reinacher
- Sylvia Bornholt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39720 , F 43, S 8, H B 352391, I/A 9 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20134 , F 83, S 8, H M 262878, I/A 28 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado
- Hernandez Delgado Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20134 , F 83, S 8, H M 262878, I/A 27 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Empresa: IVC OUTSOURCING CVI SL
Apoderado
- Hernandez Delgado Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20134 , F 82, S 8, H M 262878, I/A 24 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de HERNANDEZ DELGADO CRISTINA
Mostramos los datos de HERNANDEZ DELGADO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ DELGADO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos