HIJANO ARCAS MIGUEL
Informe ejecutivo de HIJANO ARCAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HIJANO ARCAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOBBY DAY 2012 SL | Administrador Concursal | 29/06/2015 | |
PORTOL CARS SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
REMTACARS SANI SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
MOTONAUTICA EUROPA SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
AUTO Y NAUTICA EUROPA 2000 SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
AUTOS MONTE IRIS SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
WORLD CAR 1000 SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
AUTOS TANGRA SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
NAUTICARS EUROPA SA | Administrador Concursal | 15/07/2011 | |
ECLIPTIC CARS SL | Administrador Concursal | 15/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HIJANO ARCAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIJANO ARCAS MIGUEL
Empresa: CAFES'HORT SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:DON VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:25/05/2009
Número Procedimiento Concursal:145/2009
Datos Registrales:
Tomo:
2097
Libro:
0
Folio:
218
Hoja:
8-48971
Inscripción:
4
Fecha Inscripción26/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097 , F 218, S 8, H PM 48971, I/A 4 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-07
Empresa: HOBBY DAY 2012 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOBBY DAY 2012 SL
Nif:B57745648
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:FERNANDO ROMERO MEDEL
Fecha de Resolución:17/04/2015
Número Procedimiento Concursal:197/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2487
Libro:
0
Folio:
170
Hoja:
8-69017
Inscripción:
3
Fecha Inscripción29/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 170, S 8, H PM 69017, I/A 3 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-07
Empresa: PALMARENT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PALMARENT SL
Nif:B57354367
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
2147
Libro:
0
Folio:
18
Hoja:
8-51351
Inscripción:
2
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 18, S 8, H PM 51351, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
Empresa: RENTA CARS RITMO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RENTA CARS RITMO SL
Nif:B57260705
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
2043
Libro:
0
Folio:
160
Hoja:
8-46410
Inscripción:
2
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 160, S 8, H PM 46410, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
Empresa: MAGICBALL ESPAÑA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAGICBALL ESPAÑA SL
Nif:B57146276
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
1918
Libro:
0
Folio:
69
Hoja:
8-41333
Inscripción:
3
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 69, S 8, H PM 41333, I/A 3 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
Empresa: MALLORCA RENTING SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MALLORCA RENTING SL
Nif:B57276990
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
2061
Libro:
0
Folio:
29
Hoja:
8-47220
Inscripción:
2
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 29, S 8, H PM 47220, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
Empresa: BELLO RENTA CAR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BELLO RENTA CAR SL
Nif:B57260481
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
2043
Libro:
0
Folio:
194
Hoja:
8-46418
Inscripción:
2
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 194, S 8, H PM 46418, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
Empresa: ECLIPTIC CARS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ECLIPTIC CARS SL
Nif:B57260689
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
2043
Libro:
0
Folio:
190
Hoja:
8-46417
Inscripción:
4
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 190, S 8, H PM 46417, I/A 4 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
Empresa: NAUTICARS EUROPA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NAUTICARS EUROPA SA
Nif:A57018913
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
1752
Libro:
0
Folio:
168
Hoja:
8-35577
Inscripción:
2
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752 , F 168, S 8, H PM 35577, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
Empresa: AUTOS TANGRA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AUTOS TANGRA SL
Nif:B57109696
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hijano Arcas Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:19/02/2009
Número Procedimiento Concursal:186/2006
Datos Registrales:
Tomo:
1868
Libro:
0
Folio:
206
Hoja:
8-39661
Inscripción:
4
Fecha Inscripción15/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 206, S 8, H PM 39661, I/A 4 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-07
VER MAS ACTOS
Información de HIJANO ARCAS MIGUEL
Mostramos los datos de HIJANO ARCAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIJANO ARCAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos