HERREROS FLORES AURORA
Informe ejecutivo de HERREROS FLORES AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERREROS FLORES AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAL DEVESES SL | Administrador Solidario | 16/06/2022 | |
URBAN WEAR SL | Administrador Unico | 29/12/2015 |
VINCULACIONES DE HERREROS FLORES AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERREROS FLORES AURORA
Empresa: CAL DEVESES SL
Administrador Solidario
- Baulenas Nadeu Joan
- Herreros Flores Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48354 , F 168, S 8, H B 581196, I/A 1 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: URBAN WEAR SL
Administrador Unico
- Herreros Flores Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39270 , F 14, S 8, H B 343737, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: URBAN WEAR SL
Administrador Solidario
- Baulenas Herreros Joan
- Herreros Flores Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39270 , F 13, S 8, H B 343737, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Información de HERREROS FLORES AURORA
Mostramos los datos de HERREROS FLORES AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERREROS FLORES AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos