BAULENAS NADEU JOAN
Informe ejecutivo de BAULENAS NADEU JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAULENAS NADEU JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAL DEVESES SL | Administrador Solidario | 16/06/2022 | |
STRIKE MODA SL | Administrador Unico | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE BAULENAS NADEU JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAULENAS NADEU JOAN
Empresa: CAL DEVESES SL
Administrador Solidario
- Baulenas Nadeu Joan
- Herreros Flores Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48354 , F 168, S 8, H B 581196, I/A 1 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: URBAN WEAR BCN IMPORT SL
Liquidador
- Baulenas Nadeu Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45710 , F 152, S 8, H B 496560, I/A 2 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Empresa: URBAN WEAR BCN IMPORT SL
Administrador Unico
- Baulenas Nadeu Joan
Liquidador
- Baulenas Nadeu Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45710 , F 152, S 8, H B 496560, I/A 2 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Empresa: URBAN WEAR BCN IMPORT SL
Administrador Unico
- Baulenas Nadeu Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45710 , F 151, S 8, H B 496560, I/A 1 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: URBAN WEAR SL
Administrador Unico
- Baulenas Nadeu Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39270 , F 14, S 8, H B 343737, I/A 3 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: URBAN WEAR SL
Administrador Unico
- Baulenas Nadeu Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39270 , F 13, S 8, H B 343737, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Empresa: STRIKE MODA SL
Administrador Unico
- Baulenas Nadeu Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38889 , F 139, S 8, H B 330885, I/A 5 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
Información de BAULENAS NADEU JOAN
Mostramos los datos de BAULENAS NADEU JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAULENAS NADEU JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos