HERRERO MORO MARIANO
Informe ejecutivo de HERRERO MORO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERO MORO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXA PARTICIPACIONES SL | Secretario | 28/11/2018 | |
INBROSER SL | Secretario | 26/09/2018 | |
URBANAS AGRUPADAS SL | Secretario | 26/09/2018 | |
INBROSER SL | Gerente | 19/05/2010 | |
INBROSER SL | Consejero Delegado | 19/05/2010 | |
URBANAS AGRUPADAS SL | Gerente | 19/05/2010 | |
URBANAS AGRUPADAS SL | Consejero Delegado | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE HERRERO MORO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO MORO MARIANO
Empresa: OBISPO FONSECA SL
Gerente
- Herrero Moro Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825197, I/A 3 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: EXA PARTICIPACIONES SL
Consejero
Secretario
- Herrero Moro Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 6, S 8, H P 5645, I/A 7 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-34
Empresa: URBANAS AGRUPADAS SL
Presidente
Secretario
- Herrero Moro Mariano
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 193, S 8, H P 2994, I/A 22 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-34
Empresa: INBROSER SL
Presidente
Secretario
- Herrero Moro Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 201, S 8, H P 2875, I/A 23 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-34
Empresa: INBROSER SL
Presidente
- Herrero Moro Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 201, S 8, H P 2875, I/A 23 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-34
Empresa: OBISPO FONSECA SL
Apoderado Solidario
- Herrero Moro Guillermo
- Herrero Moro Mariano
- Herrero Moro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 220, S 8, H P 4667, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-34
Empresa: OBISPO FONSECA SL
Consejero Delegado
- Herrero Moro Mariano
- Herrero Moro Miguel
Consejero
- Herrero Moro Guillermo
- Herrero Moro Jaime
- Herrero Moro Mariano
- Herrero Moro Miguel
- Herrero Moro Ramon
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 220, S 8, H P 4667, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-34
Empresa: MONTE DE URONES SL
Liquidador
- Herrero Moro Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 189, S 8, H P 2936, I/A 10 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-34
Empresa: MONTE DE URONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Herrero Moro Guillermo
- Herrero Moro Jaime
- Herrero Moro Mariano
- Herrero Moro Miguel
- Herrero Moro Ramon
- Moro Ribalaygua Ines
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 189, S 8, H P 2936, I/A 10 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-34
Empresa: INBROSER SL
Presidente
- Herrero Moro Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 199, S 8, H P 2875, I/A 21 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-34
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO MORO MARIANO
Mostramos los datos de HERRERO MORO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO MORO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos