HERRERO MORO GUILLERMO
Informe ejecutivo de HERRERO MORO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERO MORO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INBROSER SL | Presidente | 26/09/2018 | |
INBROSER SL | Vicesecret. | 26/09/2018 | |
URBANAS AGRUPADAS SL | Vicesecret. | 26/09/2018 | |
URBANAS AGRUPADAS SL | Presidente | 26/09/2018 | |
EXA PARTICIPACIONES SL | Consejero | 28/01/2010 |
VINCULACIONES DE HERRERO MORO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO MORO GUILLERMO
Empresa: URBANAS AGRUPADAS SL
Presidente
- Herrero Moro Guillermo
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Herrero Moro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 193, S 8, H P 2994, I/A 22 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-34
Empresa: URBANAS AGRUPADAS SL
Secretario
Vicepresidente
- Herrero Moro Guillermo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 193, S 8, H P 2994, I/A 22 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-34
Empresa: INBROSER SL
Vicesecret.
- Herrero Moro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 201, S 8, H P 2875, I/A 23 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-34
Empresa: INBROSER SL
Presidente
- Herrero Moro Guillermo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 201, S 8, H P 2875, I/A 23 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-34
Empresa: OBISPO FONSECA SL
Apoderado Solidario
- Herrero Moro Guillermo
- Herrero Moro Mariano
- Herrero Moro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 220, S 8, H P 4667, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-34
Empresa: OBISPO FONSECA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Herrero Moro Guillermo
- Herrero Moro Jaime
- Herrero Moro Mariano
- Herrero Moro Miguel
- Herrero Moro Ramon
Secretario
Vicepresidente
- Herrero Moro Guillermo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 220, S 8, H P 4667, I/A 15 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-34
Empresa: MONTE DE URONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Herrero Moro Guillermo
- Herrero Moro Jaime
- Herrero Moro Mariano
- Herrero Moro Miguel
- Herrero Moro Ramon
- Moro Ribalaygua Ines
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Herrero Moro Guillermo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 189, S 8, H P 2936, I/A 10 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-34
Empresa: EXA PARTICIPACIONES SL
Consejero
- Herrero Moro Guillermo
- Herrero Moro Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 6, S 8, H P 5645, I/A 6 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-34
Información de HERRERO MORO GUILLERMO
Mostramos los datos de HERRERO MORO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO MORO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos